Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-03-05 fjernes Navne: HOTEL KAP FARVEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: , 3922 Nanortalik (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Bestyrelse: Josef Simon Aksel Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Direktion: Gunnar Mackeprang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Partner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Bestyrelse: Lillian Lotte Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Bestyrelse: Hjarne Bjergager Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Direktion: Lillian Lotte Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-16 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Partner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1995-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations- og hotel- virksomhed, handel samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-07 tilføjes Vedtægter: 1995-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 839.550,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Bestyrelse: Jens Albert Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-04 fjernes Direktion: Vibeke Møller Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-04 fjernes Revisor: Revisor Henning Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 3922 Nanortalik (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Albert Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Direktion: Vibeke Møller Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Navne: HOTEL KAP FARVEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Revisor: Revisor Henning Vestergaard, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)