Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Korsbæk Kristensen | 01.07.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arnfred Toft Larsen | 07.04.2006 | 01.07.2013 | direktør |
Lars Kruse Warmdahl Taabbel | 16.12.1980 | 07.04.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene Fammestad | 06.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hjulmand | 11.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ivar Wulff | 11.10.2021 | formand |
Morten Nielsen | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Korsbæk Kristensen | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hege Torvund Nilsen | 11.10.2021 | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Johan Schlie | 22.10.2018 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Schlie | 22.10.2018 | 11.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henning Beltestad | 22.10.2018 | 11.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sjur Malm | 22.10.2018 | 11.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hjulmand | 22.10.2018 | 10.10.2021 | formand |
John Christian Aasted | 22.10.2018 | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Sivert Grønkjær | 01.04.2014 | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Hansen | 01.07.2013 | 01.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hurup Andersen | 20.08.2012 | 22.10.2018 | formand |
Hans Riisager Holst | 18.05.2009 | 20.08.2012 | formand |
Svend Bang Christiansen | 17.08.2007 | 18.05.2009 | formand |
Peter Chresten Jensen Christensen | 31.05.2007 | 17.08.2007 | formand |
Henrik Krogh | 30.05.2006 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Holmstrup | 30.05.2006 | 31.05.2007 | formand |
Viggo Bertelsen | 10.01.2003 | 02.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Arnfred Toft Larsen | 10.02.2000 | 01.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Margrethe Andersen | 16.12.1980 | 11.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kruse Warmdahl Taabbel | 16.12.1980 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ilse Skafte Taabbel | 16.12.1980 | 30.05.2006 | formand |
Erling Andersen Jensby | 16.12.1980 | 10.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Bertelsen | 16.12.1980 | 10.01.2003 | suppleant |
Christian Kruse Taabbel | 16.12.1980 | 10.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
Torben Schnedler | 16.12.1980 | 15.01.1988 | bestyrelsesmedlem |
Margrethe Andersen | 16.12.1980 | 15.01.1988 | suppleant |
Jørgen Landbo | 16.12.1980 | 20.10.1987 | bestyrelsesmedlem |