Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørveskæret 7, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-24 fjernes Navne: SPARKÆR TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Revisor: Jørgen Johannesen, DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 fjernes Direktion: Annelise Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-28 tilføjes Direktion: Annelise Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Direktion: Jens Kristian Refsgård Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed, opføre huse, møbelproduktion m.m. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-08 tilføjes Vedtægter: 1996-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 fjernes Direktion: Poul Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-11 fjernes Revisor: Søren Eyvind Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørveskæret 7, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Direktion: Poul Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Navne: SPARKÆR TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Revisor: Søren Eyvind Svendsen, Jørgen Johannesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)