Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Laibach Smidt | 22.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Helle Elsebeth Krogh | 22.06.2020 | formand |
Kell Bendix Krogh | 02.12.1980 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Steen Lynge | 08.12.2015 | 22.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Schwartz | 13.12.1993 | 08.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Helle Elsebeth Krogh | 02.12.1980 | 21.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Suzanne Carina Krogh | 02.12.1980 | 13.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Helmer Torben Krogh | 02.12.1980 | 17.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Inge Amory Hansen | 02.12.1980 | 04.04.1989 | bestyrelsesmedlem |