Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-09-27 fjernes Navne: ApS NIVÅ LEJE-FINANS D (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Bestyrelse: Aksel Bjødstrup Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Direktion: Marcus Choleva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Revisor: Revisorinteressentaksbet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg og udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-22 tilføjes Vedtægter: 1984-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Bestyrelse: Aksel Bjødstrup Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Direktion: Marcus Choleva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Navne: ApS NIVÅ LEJE-FINANS D (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Revisor: Revisorinteressentaksbet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)