Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Asger Holm Mogensen | 13.02.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Leth Sørensen | 18.11.2015 | 13.02.2018 | direktør |
Per Leth Sørensen | 01.10.1980 | 18.11.2015 | direktion |
Jens Knud Leth Sørensen | 01.10.1980 | 06.07.1993 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Asger Holm Mogensen | 03.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karl Erik Storbjerg | 03.01.2019 | formand |
Jens Erik Bo Hansen | 03.01.2019 | næstformand |