Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandager 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-05 fjernes Navne: CMH CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Direktion: Carsten Michael Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Revisor: MOELA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2007-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandager 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kokkedalsvej 14, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Navne: CMH CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 fjernes Navne: NIELS AAGAARD MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Vedtægter: 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 tilføjes Direktion: Carsten Michael Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Direktion: Jette Kragh Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 tilføjes Revisor: MOELA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Gert Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokkedalsvej 14, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-09 tilføjes Direktion: Jette Kragh Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-09 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-09 tilføjes Navne: NIELS AAGAARD MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-09 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Gert Jacobsen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)