Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Gert Nykjær Lund | 03.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Lund | 02.07.2018 | 03.01.2020 | direktør |
Allan Gert Nykjær Lund | 13.11.1980 | 02.07.2018 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nann Marie Nykjær Henriksen | 28.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Allan Gert Nykjær Lund | 03.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lise Lund Zabinski | 03.01.2020 | formand |
Lars Lund | 19.11.1996 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Gert Nykjær Lund | 02.07.2018 | 02.01.2020 | formand |
Lise Lund Zabinski | 19.11.1996 | 02.01.2020 | bestyrelse |
Poul Møller | 13.11.1980 | 28.05.2021 | bestyrelse |
Allan Gert Nykjær Lund | 13.11.1980 | 01.07.2018 | bestyrelse |
Jessi Lund | 13.11.1980 | 18.10.1995 | bestyrelse |