Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel |
Den 2006-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Bestyrelse: Finn Scheibye (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Navne: GOTHAER VERSICHERUNGSBANK VVAG, KÖLN GENERALAGENTUR FOR DANMARK PFA SKADE-AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-12-31 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Bestyrelse: Finn Scheibye (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Bestyrelse: Jan Ihlemann (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: GOTHAER VERSICHERUNGSBANK VVAG, KOLN GENERALAGENTURET FOR DANMARK PFA SKADE-AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 fjernes Navne: GOTHAER VERSICHERUNGSBANK VVAG, KOLN GENERALAGENTURET FOR DANMARK PFA SKADE-AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-26 tilføjes Navne: GOTHAER VERSICHERUNGSBANK VVAG, KÖLN GENERALAGENTUR FOR DANMARK PFA SKADE-AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1978-06-16 tilføjes Formål: Generalagenturets formål er forsikring mod ulykker med undtagelse af lovpligtige arbejdsskadeforsikring, kaskoforsikring for landkøretøjer, godstransportforsik- ring, almindelig ansvarsforsikring, forsikring mod brand og andre skader på ejendom samt forsikring mod diverse økonomiske tab. Med hjemmel i selskabets vedtægter er det bestemt, at forsikringstagere hørende under general- argenturet ikke hæfter for selskabets forpligtelser og ejheller opnår medlemsrettigheder i selskabet Forsikringsaftalerne skal gengive denne bestemmelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-16 tilføjes Tegningsregel: Generalagenturet tegnes af generalagentens repræsentant. (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Bestyrelse: Jan Ihlemann (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)