Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-10-13 fjernes Navne: HCA AF 30. JUNI 1994 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 10, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-09 tilføjes Navne: HCA AF 30. JUNI 1994 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-08 fjernes Navne: SCOTT PAGE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, særlig med papirvarer og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens nærmere skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for sig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Vedtægter: 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Bestyrelse: Johannes Adrianus Cornelis Magdalena Bartholomeus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Direktion: Otto Bent Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-11 fjernes Bestyrelse: Karel Emile Maria Henri de Steenhuijsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Navne: SCOTT PAGE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-05 fjernes Navne: PAGE CELSTOF CREPE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 10, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-14 tilføjes Bestyrelse: Karel Emile Maria Henri de Steenhuijsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-14 tilføjes Direktion: Otto Bent Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-14 tilføjes Navne: PAGE CELSTOF CREPE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-14 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-14 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)