Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Visti Nørskov Hald Gertsen | 10.10.1980 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Visti Nørskov Hald Gertsen | 10.10.1980 | 02.10.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Gertsen | 26.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Byriel Møller Gertsen | 26.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
Bente Gertsen | 19.09.1995 | formand |
Visti Nørskov Hald Gertsen | 10.10.1980 | bestyrelsesmedlem |
Lene Byriel Gertsen | 10.10.1980 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Visti Nørskov Hald Gertsen | 10.10.1980 | 02.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Lene Byriel Gertsen | 10.10.1980 | 02.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Bente Gertsen | 10.10.1980 | 02.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Steffensen | 10.10.1980 | 01.12.1992 | bestyrelsesmedlem |
Niels Søndergaard | 10.10.1980 | 07.12.1990 | bestyrelsesmedlem |