Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Nicolay Folsach Secher | 15.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Nerup Rieck | 01.10.2016 | 15.05.2024 | adm. dir |
Birger Steenberg | 01.05.2014 | 30.09.2016 | adm. dir |
Jan Sveinsson Deding | 28.09.2012 | 01.05.2014 | adm. dir |
Franz Cuculiza | 10.03.2011 | 28.09.2012 | adm. dir |
Olaf Broby Nielsen | 22.01.2007 | 10.03.2011 | direktør |
Mads Isager | 22.02.2002 | 10.03.2011 | adm. dir |
Karl Kristian Goldschmidt Duch Søndergaard | 01.08.1997 | 04.03.2002 | adm. dir |
Nils Dorin Jacobsen | 09.05.1955 | 19.12.1997 | direktør |
Jaakko Eero Kalervo Larjomaa | 09.05.1955 | 09.03.1994 | direktør |
Per John Jensen | 09.05.1955 | 28.03.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Markus Kristian Melkko | 04.01.2022 | formand |
Reetta Elina Härkki | 05.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anssi Ville Tapio Ruohio | 18.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Minna Salome Helmi Yrjönmäki | 05.09.2019 | 04.01.2022 | formand |
Annamari Elina Ahlmark | 22.03.2019 | 05.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Reetta Elina Härkki | 22.03.2019 | 04.09.2019 | formand |
Maija Kaarina Strandberg | 18.09.2017 | 22.03.2019 | formand |
Maija Kaarina Strandberg | 24.04.2017 | 17.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Reetta Elina Härkki | 01.03.2014 | 21.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karl Niclas Ferding | 01.03.2014 | 18.09.2017 | formand |
Kim Henckel | 01.03.2014 | 30.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Bondestam | 22.04.2013 | 01.03.2014 | formand |
Riitta Marjaana Palomäki | 30.09.2011 | 24.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Frank Dueholm Haugaard Meeske | 16.06.2011 | 30.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Skøtt Hansen | 16.06.2011 | 01.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kim Henckel | 16.06.2011 | 01.03.2014 | suppleant |
Anders Schifter Didriksen | 16.06.2011 | 28.09.2012 | suppleant |
Karl-Oscar Robin Carlsson | 05.11.2010 | 22.04.2013 | formand |
Georg Peter Alexander Von Graevenitz | 19.09.2006 | 05.11.2010 | formand |
Helena Jansson | 30.05.2006 | 30.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jan Anders Tollsten | 30.05.2006 | 19.09.2006 | formand |
Vesa Jyrki Kullervo Vassinen | 22.02.2002 | 01.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Karl Kristian Goldschmidt Duch Søndergaard | 22.02.2002 | 30.05.2006 | formand |
Ulrik Christian Giese | 09.05.2001 | 30.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jukka Seppo Kallioinen | 25.10.1999 | 22.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bent Hjorth Nielsen | 03.06.1998 | 05.11.2010 | suppleant |
Rikke Kjærsgaard Knudsen | 03.06.1998 | 01.03.2000 | suppleant |
Kari Juhani Norbäck | 14.11.1997 | 25.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Franz Cuculiza | 13.05.1997 | 10.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
John Skov Nielsen | 13.05.1997 | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Karl Kristian Goldschmidt Duch Søndergaard | 13.05.1997 | 22.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Per Magnus Kårestedt | 06.05.1997 | 09.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Pia Margareta Bjorck | 19.02.1996 | 13.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stenbjerre | 09.05.1955 | 22.02.2002 | formand |
Nils Dorin Jacobsen | 09.05.1955 | 14.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Heikki Juhani Mairinoja | 09.05.1955 | 19.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Petter Rostedt | 09.05.1955 | 19.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Per-Olof Soderlund | 09.05.1955 | 07.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Torben Revsbeck | 09.05.1955 | 06.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Per John Jensen | 09.05.1955 | 13.06.1989 | bestyrelsesmedlem |
Heimo Erik Johannes Eloranta | 09.05.1955 | 13.06.1989 | bestyrelsesmedlem |