Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Binavne | ||||
Kapital | Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: h.p.bisgaardinvestaps@gmail.com (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: kd@kdrevision.dk (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2014-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: kd@kdrevision.dk (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2008-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, bygge - og investeringsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Vedtægter: 2008-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-19 fjernes Binavne: DFR TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 tilføjes Direktion: Finn Toustrup Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 fjernes Direktion: Axel Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-05 fjernes Direktion: Finn Toustrup Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-27 fjernes Direktion: Finn Bach Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-11 tilføjes Legale ejere: Finn Toustrup Madsen (offentliggjort 2018-01-19)
Den 1980-11-11 tilføjes Reelle ejere: Finn Toustrup Madsen (offentliggjort 2018-01-19)
Den 1980-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselhaven 68, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-10 tilføjes Binavne: DFR TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-10 tilføjes Direktion: Finn Bach Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-10 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-10 tilføjes Navne: H. P. BISGAARD INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1980-11-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)