Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Næsby Jensen | 27.03.2018 | 27.03.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Joan Lund Nissen | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Sandvig Høi | 20.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kurt-Henning Lindgreen Krogh | 11.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Mathiesen | 10.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erik Spaabæk Johannsen | 28.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kim Pedersen | 28.03.2018 | formand |
Solveig Jensen Kræmer | 23.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Ecklon | 24.04.2019 | 11.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Petersen | 28.03.2018 | 20.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lilli Hammerich | 21.03.2017 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kurt-Henning Lindgreen Krogh | 21.03.2017 | 10.02.2021 | suppleant |
Kim Pedersen | 04.03.2014 | 27.03.2018 | formand |
Helle Teichert | 07.03.2011 | 28.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erik Spaabæk Johannsen | 07.03.2011 | 27.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Leif Gunvald Mouritsen | 07.03.2011 | 21.03.2017 | suppleant |
Helle Teichert | 04.03.2008 | 07.03.2011 | suppleant |
Hans Christian Mikkelsen | 06.03.2007 | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Ebbesen | 06.03.2007 | 04.03.2008 | suppleant |
Hans Christian Mikkelsen | 06.03.2007 | 06.03.2007 | suppleant |
Kim Pedersen | 15.03.2005 | 15.03.2005 | suppleant |
Pia Korp | 29.04.2002 | 16.03.2004 | suppleant |
Pia Korp | 29.04.2002 | 29.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Finn Davidsen | 06.03.2001 | 28.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Jørgensen Krogh | 06.03.2001 | 23.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Poul Hansen | 06.03.2001 | 06.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Dalsgaard Petersen | 21.03.2000 | 21.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Helmuth Anker Hansen | 21.03.2000 | 07.03.2011 | næstformand |
Kaj Teichert | 19.10.1919 | 07.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Luise Helene Simonsen | 19.10.1919 | 15.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bruno Jacobsen | 19.10.1919 | 05.03.2002 | suppleant |
Marie Dall | 19.10.1919 | 06.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Ove Julius | 19.10.1919 | 06.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Asmussen | 19.10.1919 | 06.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Lars Krog | 19.10.1919 | 25.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Mikkelsen | 19.10.1919 | 25.04.1996 | næstformand |