Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Anders Thisted | 29.07.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Aslak Sørensen | 30.06.2005 | 29.07.2008 | direktør |
Michael Anders Thisted | 28.05.2002 | 30.06.2005 | direktør |
Bjerne Gantzhorn | 01.10.1980 | 28.05.2002 | direktør |
Kai Pindbo | 01.10.1980 | 25.09.1992 | direktør |
Niels-Ole Nielsen | 01.10.1980 | 25.09.1992 | direktør |