Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Binavne | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 14-16, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Bestyrelse: Henning Nordstrøm Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Direktion: Frederik Gustav Wedell-Wedellsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Navne: FALCK TEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Brønsholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-28 tilføjes Navne: FALCK TEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-27 fjernes Navne: FALCK TEKNIK/MEISNER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-27 fjernes Binavne: INTERFIRE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennem salgs- og servicevirksomhed at bidrage til øget sikkerhed over for ulykker og skader i samfundet som helhed, på arbejdspladserne, såvel offentlige som private, i de enkelte firmaer, og for den enkelte borger, på en sådan måde, at det samtidigt støtter De Danske Redningskorps' præventive, reddende og skadebegrænsende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forbindelse med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-26 tilføjes Vedtægter: 1993-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 tilføjes Navne: FALCK TEKNIK/MEISNER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-13 fjernes Navne: FALCK TEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 fjernes Bestyrelse: Torben Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-07 fjernes Bestyrelse: Freddy Hansen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Bestyrelse: Allan Gottlieb Rørmark (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-08 fjernes Bestyrelse: Niels Boserup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-08 fjernes Direktion: Jesper Honore Winkelmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Direktion: Jorg Otto Wilhelm Stumpf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 fjernes Revisor: Henning Axel Bøge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 fjernes Bestyrelse: Mikael Harry Arno Falck Andersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 14-16, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Bestyrelse: Mikael Harry Arno Falck Andersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Binavne: INTERFIRE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Direktion: Jorg Otto Wilhelm Stumpf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Navne: FALCK TEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Revisor: Henning Axel Bøge, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)