Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Dorte Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-05-05 tilføjes Legale ejere: Dorte Frederiksen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-05-05 fjernes Legale ejere: Henning Frederiksen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-05-05 tilføjes Reelle ejere: Dorte Frederiksen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-05-05 fjernes Reelle ejere: Henning Frederiksen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-05-05 fjernes Direktion: Henning Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-13 tilføjes Navne: HF EJENDOM ApS (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-12 fjernes Navne: HF EJENDOM A/S (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-13 tilføjes Vedtægter: 2018-03-13 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-13 fjernes Bestyrelse: Dorte Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-04-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-04-04 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Mogens Bisborg (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration herunder eventuel udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2009-03-18 tilføjes Vedtægter: 2009-03-18 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Mogens Bisborg (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2008-09-01 fjernes Revisor: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 18, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 18, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Revisor: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 fjernes Revisor: MOGENS BISBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-30 tilføjes Navne: HF EJENDOM A/S (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2003-09-29 fjernes Navne: REGUVENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-09 fjernes Bestyrelse: Lorenz Peter Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-26 tilføjes Bestyrelse: Martin Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2001-01-26 tilføjes Revisor: MOGENS BISBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-26 fjernes Revisor: MSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-26)
Den 1991-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-03 fjernes Revisor: MOGENS BISBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 18, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-08-28 tilføjes Bestyrelse: Lorenz Peter Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-28 tilføjes Direktion: Henning Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2018-08-01)
Den 1980-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-28 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-03-04)
Den 1980-08-28 tilføjes Legale ejere: Henning Frederiksen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 1980-08-28 tilføjes Navne: REGUVENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-08-28 tilføjes Reelle ejere: Henning Frederiksen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 1980-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-28 tilføjes Revisor: MOGENS BISBORG ApS, MSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 1980-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)