Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjethusparken 25, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 fjernes Direktion: Preben Lindholm Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 fjernes Navne: JAPEMO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjethusparken 25, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Knoldager 9, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investeringsvirk- somhed og anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 tilføjes Vedtægter: 2003-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-30 tilføjes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Revisor: Greve Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knoldager 9, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-30 tilføjes Direktion: Preben Lindholm Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-30 tilføjes Navne: JAPEMO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Revisor: Greve Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)