Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-06-27 fjernes Binavne: PLAN-DESIGN A/S, ADDED VALUE A/S BRAND & PACKAGING DESIGN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Landemærket 29, 1119 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 fjernes Bestyrelse: Johnny Reinhard Kluge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 fjernes Direktion: Kerstin Eva Marie Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 fjernes Navne: FITCH: KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Bestyrelse: Jacob Hastedt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Bestyrelse: Nathan Giles Runnicles (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-29 tilføjes Bestyrelse: Nathan Giles Runnicles (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Bestyrelse: Hans-Ulrik Longhi (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Direktion: Kerstin Eva Marie Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Direktion: Johnny Reinhard Kluge (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Egede Budtz (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 fjernes Bestyrelse: Michael Thomas Coyle (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame- og marketingvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Navne: FITCH: KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-23 fjernes Navne: PLAN-DESIGN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer eller et bestyrelsesmedlem og en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Vedtægter: 2002-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landemærket 29, 1119 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 8, 1457 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 tilføjes Direktion: Johnny Reinhard Kluge (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 fjernes Direktion: Steinar Mowatt Valade-Amland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@plandesign.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Thomas Coyle (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-23 fjernes Bestyrelse: Samuel Stanley Bendelac (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-26 fjernes Bestyrelse: Ørn Vidarsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 fjernes Direktion: Ørn Vidarsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-03 tilføjes Direktion: Steinar Mowatt Valade-Amland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@plandesign.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-29 tilføjes Bestyrelse: Hans-Ulrik Longhi (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Bestyrelse: Ove Nørgaard Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-16 tilføjes Bestyrelse: Samuel Stanley Bendelac (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-16 fjernes Bestyrelse: Michael Anthony Geraghty (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-11 fjernes Bestyrelse: Mogens Nicolai Holten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Bestyrelse: Carsten Malby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Navne: PLAN-DESIGN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-23 fjernes Navne: SIEGEL & GALE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-23 fjernes Binavne: PLAN-DESIGN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Bestyrelse: Poul Knud Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Direktion: Poul Knud Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 8, 1457 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-11-07 tilføjes Bestyrelse: Poul Knud Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-07 tilføjes Bibranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-11-07 tilføjes Binavne: PLAN-DESIGN A/S, PLAN-DESIGN A/S, ADDED VALUE A/S BRAND & PACKAGING DESIGN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-07 tilføjes Direktion: Poul Knud Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-07 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-07 tilføjes Navne: SIEGEL & GALE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1966-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-07 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)