Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skråvej 13, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-03 fjernes Bestyrelse: Tine Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Direktion: Søren Henning Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-03 fjernes Navne: HETIAN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1984-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skråvej 13, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 60, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller direktion. Bestyrelsen vælger selv sin formand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-25 tilføjes Vedtægter: 2000-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Henning Johnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Direktion: Søren Henning Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Bestyrelse: Gert Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Direktion: Poul Georg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-18 tilføjes Bestyrelse: Gert Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1984-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 60, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-01 tilføjes Direktion: Poul Georg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-01 tilføjes Navne: HETIAN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)