Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Zandra Dee Winther Johansen | 23.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ilse Berit Anne-Marie Lauridsen | 28.11.1997 | 23.02.2022 | direktør |
Erik Andreas Lauridsen | 01.07.1980 | 28.11.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ilse Berit Anne-Marie Lauridsen | 10.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Simon Gam-Holm Lauridsen | 10.01.2024 | formand |