Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Knudsen Høyrup | 03.01.2000 | 22.04.2022 | direktør |
Palle Høyrup | 15.08.1980 | 03.01.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Knudsen Høyrup | 03.03.1993 | 16.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anna Kathrine Høyrup | 03.03.1993 | 22.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Palle Høyrup | 15.08.1980 | 22.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henning Brønnum Sørensen | 15.08.1980 | 03.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Christian Lundsgaard Sloth Hansen | 15.08.1980 | 03.03.1993 | bestyrelsesmedlem |