Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Lykkes Vej 31, 2300 København S (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-08-13 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-05-01 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Legale ejere: 4 X B HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Navne: AMAGER MUREREN ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-06-30 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Reelle ejere: Bjørn Svendsen (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-01-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-28 Statstidende Dekret
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Bjørn Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Lykkes Vej 31, 2300 København S (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2020-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Jorisvej 21, 2300 København S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-21 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-10-21 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Bjørn Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Benny Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-01 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-11-01 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-29 fjernes Bestyrelse: Bente Margrethe Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-02 tilføjes Bestyrelse: Klaus Bo Rasmussen (formand) (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Direktion: Benny Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2014-01-13 fjernes Direktion: Kim Degel Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-12-16 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2013-12-16 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-26 tilføjes Bestyrelse: Bente Margrethe Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2012-03-26 tilføjes Direktion: Kim Degel Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-03-26 fjernes Direktion: Bjørn Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2002-04-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel-håndværk og industri (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2007-09-17 tilføjes Navne: AMAGER MUREREN ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2007-09-16 fjernes Navne: MURERFIRMA BJØRN SVENDSEN ApS (offentliggjort 2000-09-11)
Den 2007-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2007-09-17 tilføjes Vedtægter: 2007-09-17 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-14 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-10-14 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-06-30 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-30 tilføjes Legale ejere: 4 X B HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2001-06-30 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Svendsen (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jorisvej 21, 2300 København S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2000-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 140, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-04 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2002-04-05)
Den 2000-09-03 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-04 tilføjes Navne: MURERFIRMA BJØRN SVENDSEN ApS (offentliggjort 2000-09-11)
Den 2000-09-03 fjernes Navne: BJØRN SVENDSEN VINDUESENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-07-13 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-07-13 fjernes Revisor: ECONOMIC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-05-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-05-01 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 1998-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 1998-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 1998-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-24)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1996-11-30 tilføjes Navne: BJØRN SVENDSEN VINDUESENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-29 fjernes Navne: BJARNE MORTENSEN BOLIG- & EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-18 tilføjes Revisor: ECONOMIC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1995-09-18 fjernes Revisor: SELSKABET SK AF 1. MAJ 1993 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1994-04-06 tilføjes Revisor: SELSKABET SK AF 1. MAJ 1993 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1994-04-06 fjernes Revisor: Henning Emil Birkehøj (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1990-08-22 fjernes Direktion: Bjarne Jeppesen Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1990-08-22 fjernes Revisor: ApS HOVEDSTADENS BOGFØRING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1980-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 140, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-08-13 tilføjes Direktion: Bjarne Jeppesen Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1980-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 1980-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-08-13 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 1980-08-13 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-08-13 tilføjes Navne: BJARNE MORTENSEN BOLIG- & EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-08-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 1980-08-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 1980-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-24)
Den 1980-08-13 tilføjes Revisor: ApS HOVEDSTADENS BOGFØRING, Henning Emil Birkehøj (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1980-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 1980-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)