Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-03-05 fjernes Binavne: CMA COMCAP A/S, ATLANTIC GRUPPEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Navne: CMA COMPUTER MARKETING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Havegærdet 1, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 fjernes Bestyrelse: Bernt Ohlen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 fjernes Direktion: Thomas Magnussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Navne: CMA COMPUTER MARKETING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Navne: CMA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-27 tilføjes Vedtægter: 1991-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-07 tilføjes Navne: CMA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-06 fjernes Navne: ATLANTIC GRUPPEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 fjernes Bestyrelse: Carl Peter Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 fjernes Direktion: Carl Peter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-22 fjernes Bestyrelse: Johan Willem Theodoor Simon (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 23.996.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-12 tilføjes Navne: ATLANTIC GRUPPEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-11 fjernes Navne: ATLANTIC DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-11 fjernes Bestyrelse: Christopher Edward Francis Van den Heuvel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 fjernes Bestyrelse: Benny Dyrlev Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-31 tilføjes Navne: ATLANTIC DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 fjernes Navne: CMA COMCAP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 fjernes Bestyrelse: Ole Marxen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 fjernes Direktion: Benny Dyrlev Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-26 fjernes Bestyrelse: David Austin McCormick (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 fjernes Bestyrelse: Ernst Schneider (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 301.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havegærdet 1, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Bestyrelse: Ernst Schneider (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Binavne: CMA COMCAP A/S, ATLANTIC GRUPPEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Direktion: Benny Dyrlev Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Navne: CMA COMCAP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)