Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruedalsvej 7, 4682 Tureby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-02 fjernes Bestyrelse: Peter Buchwald Hagemann-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Direktion: Peter Buchwald Hagemann-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-02 fjernes Navne: BØJCO FRUEDAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-07-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-27 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af plastemballage (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 tilføjes Vedtægter: 2003-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-21 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Bestyrelse: Frank Blinkenberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 fjernes Bestyrelse: Søren Børge Hagemann-Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Bestyrelse: Maria Yolanda Hagemann-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Børge Hagemann-Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Bestyrelse: Steen Møller Rønne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Hagemann-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: fruedal@boejco.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: fruedal@boejco.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-27 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-27 fjernes Revisor: EG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Hagemann-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 fjernes Bestyrelse: Finn Grützmeier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 fjernes Revisor: A/S REVISIONSFIRMAET RASBORG & NEUHAUSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Bestyrelse: Finn Grützmeier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Direktion: Peter Buchwald Hagemann-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Revisor: A/S REVISIONSFIRMAET RASBORG & NEUHAUSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER, EG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-06 tilføjes Revisor: EG INVEST ApS, EG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Bestyrelse: Peder Grau (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Bestyrelse: Hans Otto Søby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-16 fjernes Revisor: Arne Christian Rasborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruedalsvej 7, 4682 Tureby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-08-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Otto Søby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-15 tilføjes Direktion: Peter Buchwald Hagemann-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af plastemballage (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-08-15 tilføjes Navne: BØJCO FRUEDAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-08-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-15 tilføjes Revisor: Arne Christian Rasborg, A/S REVISIONSFIRMAET RASBORG & NEUHAUSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER, A/S REVISIONSFIRMAET RASBORG & NEUHAUSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)