Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Uraniavænget 16, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Navne: MINEX FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-03-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Direktion: Bjarne Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og obligationer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-06 tilføjes Vedtægter: 2003-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uraniavænget 16, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 403, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-17 tilføjes Direktion: Bjarne Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-17 fjernes Direktion: Kjeld Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-08 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-08 fjernes Revisor: Palle Søby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-08 tilføjes Navne: MINEX FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-07 fjernes Navne: MINEX VULK VÆRKTØJ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 fjernes Revisor: REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: Palle Søby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 fjernes Revisor: Palle Søby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 fjernes Revisor: G.K. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-08 fjernes Direktion: Arne Gert Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-10 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Svenåge Hauken (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 403, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-01 tilføjes Direktion: Arne Gert Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-01 tilføjes Navne: MINEX VULK VÆRKTØJ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Svenåge Hauken, G.K. REVISION ApS, Palle Søby, REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)