Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Langagervej 60, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 fjernes Navne: HALBERG SPEDITION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 fjernes Revisor: Ole Alstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Direktion: Kurt Bach Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhed, hovedsageligt med ekspedition af pelsskind. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 tilføjes Vedtægter: 1994-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-18 fjernes Direktion: Finn Daugaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 94.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 fjernes Direktion: Mogens Halberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-11 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 60, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-30 tilføjes Direktion: Mogens Halberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-30 tilføjes Navne: HALBERG SPEDITION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Revisor: HVR A/S, Ole Alstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)