Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 212, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 fjernes Bestyrelse: Joachim Stoltze Malling (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Direktion: Svein Gilbu (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: info@vestegnen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 fjernes Navne: REGIONALAVISERNE AF 1/5 1980 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-30 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2001-03-02)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-20 tilføjes Bestyrelse: Joachim Stoltze Malling (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Fritjof Dittmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vestegnen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2001-03-02)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udgive og drive blad- og forlagsvirksomhed, herunder især annoncevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-06 tilføjes Vedtægter: 1996-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-23 fjernes Direktion: Poul Borum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 212, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-23 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-23 tilføjes Direktion: Poul Borum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-23 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-23 tilføjes Navne: REGIONALAVISERNE AF 1/5 1980 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-23 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Fritjof Dittmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)