Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Kristensen | 01.08.1999 | 09.08.2007 | adm. dir |
Ole Arthur Einar Dahl | 13.12.1985 | 01.08.1999 | direktion |
Klaus Brunander | 13.12.1985 | 27.09.1989 | direktion |
Tom Olesen | 13.12.1985 | 19.04.1988 | direktion |
Jens Erik Stovgaard | 13.12.1985 | 20.10.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Hjortkjær Andersen | 12.04.2002 | 09.08.2007 | bestyrelse |
Per Resen Steenstrup | 12.04.2002 | 09.08.2007 | bestyrelse |
Jesper Trommer Volf | 12.04.2002 | 09.08.2007 | formand |
Torben Holger Schultz | 03.05.1999 | 15.03.2002 | bestyrelse |
Søren Vestergaard-Poulsen | 15.12.1998 | 08.04.2002 | formand |
Flemming Pätges Allerup | 27.08.1998 | 03.05.1999 | bestyrelse |
Iain Michael Parham | 28.04.1998 | 08.04.2002 | næstformand |
Bo Johan Sjögren | 22.12.1997 | 15.12.1998 | bestyrelse |
Jonathan Philip Feuer | 22.12.1997 | 15.12.1998 | formand |
Pekka Tapani Paalanne | 06.05.1997 | 22.12.1997 | bestyrelse |
Ole Arthur Einar Dahl | 13.12.1985 | 15.03.2002 | bestyrelse |
Roger Ensio Talermo | 13.12.1985 | 22.12.1997 | formand |
Kari Veikko Sakari Miettinen | 13.12.1985 | 06.05.1997 | næstformand |
Raimo Johannes Taivalkoski | 13.12.1985 | 01.07.1996 | formand |
Seppo Antero Ahonen | 13.12.1985 | 21.09.1995 | formand |
Hans Juhani Mikola | 13.12.1985 | 22.02.1995 | bestyrelse |
Kurt Olle Ossian Koskinen | 13.12.1985 | 22.02.1995 | formand |
Steffen Gulmann | 13.12.1985 | 22.02.1995 | næstformand |
Mikael Wissum | 13.12.1985 | 29.03.1994 | bestyrelse |
Jukka Antero Silventola | 13.12.1985 | 30.08.1993 | bestyrelse |
Kari Veikko Sakari Miettinen | 13.12.1985 | 30.08.1993 | personlig_suppleant |
Johan Peter Engell | 13.12.1985 | 30.08.1993 | næstformand |
Magnus Arne Herman Hasto | 13.12.1985 | 15.04.1993 | personlig_suppleant |
Kim Ignatius | 13.12.1985 | 15.04.1993 | formand |
Ole Berg | 13.12.1985 | 17.05.1991 | bestyrelse |
Lars Dinesen | 13.12.1985 | 02.06.1989 | bestyrelse |
Leif Ekstrom | 13.12.1985 | 02.06.1989 | formand |
Kurt Olle Ossian Koskinen | 13.12.1985 | 01.07.1987 | personlig_suppleant |
Seppo Ilmari Saario | 13.12.1985 | 01.07.1987 | næstformand |