Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Ole Karmsteen | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sara Wilken Jul Sørensen | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nordgaard Hansen | 01.04.2024 | næstformand |
Claus Johan Thomas de Neergaard | 26.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Torben Asger Hansen | 26.10.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Christian Mortensen | 26.10.2020 | 22.03.2024 | næstformand |
John Christian Nielsen | 26.10.2020 | 20.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Elbæk | 26.10.2020 | 13.03.2024 | bestyrelsesmedlem |