Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-06-27 fjernes Navne: SHELL CENTER SØNDERJYLLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østermadevej 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Bestyrelse: Peter Drewsen Fredsted (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Direktion: Vagn Åge Jespersen Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Revisor: PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri, herunder navnlig handel med opvarmningsmateriel og olieprodukter samt anden handels- og industrivirksomhed, som efter bestyrelsens skøn naturligt kan udøves i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Vedtægter: 1984-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermadevej 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Drewsen Fredsted (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Direktion: Vagn Åge Jespersen Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Navne: SHELL CENTER SØNDERJYLLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Revisor: PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)