Sektion (alle) | |||||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-10-20 fjernes Navne: ARNE MØLLER/DAN FREDERIKSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 9, 1067 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Revisor: I DAG, HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med grafisk design samt virksomhed i øvrigt, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-20 tilføjes Vedtægter: 1985-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 9, 1067 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-09 tilføjes Navne: ARNE MØLLER/DAN FREDERIKSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-09 tilføjes Revisor: I DAG, HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)