Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 29, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-06 fjernes Bestyrelse: Andreas Brok Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Direktion: Andreas Brok Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-06 fjernes Navne: ANDREAS NIELSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-11-14 tilføjes Bestyrelse: Ole Hundebøl Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Bestyrelse: Ejgild Nørgaard Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 fjernes Revisor: Lindtorp Hangarudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-07-29)
Den 2006-11-10 tilføjes Bestyrelse: Ejgild Nørgaard Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Bestyrelse: Flemming Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 29, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 43, 7600 Struer (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 43, 7600 Struer (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønsgade 2, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2006-06-09 tilføjes Bestyrelse: Flemming Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 fjernes Bestyrelse: Erik From (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og byggevirksomhed og hermed beslægtet virksomhed, samt at eje aktier. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Revisor: Lindtorp Hangarudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og formanden for bestyrelsen i forening eller af formanden for bestyrelsen i forening med et menigt bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-09 tilføjes Vedtægter: 2006-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønsgade 2, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2005-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langdyssen 5, 8200 Århus N (offentliggjort 2004-02-03)
Den 2005-11-28 tilføjes Bestyrelse: Erik From (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 fjernes Bestyrelse: Ejgild Nørgaard Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 fjernes Revisor: Lindtorp Hangarudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-19 tilføjes Direktion: Andreas Brok Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-19 fjernes Direktion: Flemming Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-21 tilføjes Direktion: Flemming Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Direktion: Andreas Brok Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-07-29)
Den 2004-06-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-14)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-21 fjernes Bestyrelse: Flemming Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langdyssen 5, 8200 Århus N (offentliggjort 2004-02-03)
Den 2004-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 2, 7600 Struer (offentliggjort 2002-12-13)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-19 fjernes Bestyrelse: Ingolf Bastrup Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-09 tilføjes Bestyrelse: Flemming Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 2, 7600 Struer (offentliggjort 2002-12-13)
Den 2002-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-30 tilføjes Bestyrelse: Ingolf Bastrup Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Navne: ANDREAS NIELSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 fjernes Navne: ANDREAS NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2000-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-14)
Den 2000-03-13 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-14 tilføjes Navne: ANDREAS NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2000-02-13 fjernes Navne: AN BYG. STRUER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: AN BYG. STRUER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-31 fjernes Navne: ANDREAS NIELSEN, RÅDGIVENDE INGENIØR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-22 fjernes Revisor: Reg. revisor Jens Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-30 tilføjes Direktion: Andreas Brok Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-30 tilføjes Navne: ANDREAS NIELSEN, RÅDGIVENDE INGENIØR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jens Olesen, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Lindtorp Hangarudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)