Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Løgumvej 53, 6230 Rødekro (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Løgumvej 53, 6230 Rødekro (offentliggjort 2024-03-15)
Den 1995-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: MELDGAARD HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2022-08-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Gartnerparken 6 Odense A/S. (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2017-06-21 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-18 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Navne: LASSE MELDGAARD ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-21 fjernes Navne: LARS MELDGAARD ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-22 tilføjes Vedtægter: 2015-05-22 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-22 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Løgumvej 53, 6230 Rødekro (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2011-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Løjt Skolegade 38, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af møbler og boligudstyr (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løjt Skolegade 38, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Løjt Skolegade 38, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansierings- og handelsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Legale ejere: Lars Meldgaard (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1996-12-12 tilføjes Reelle ejere: Lars Meldgaard (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1996-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Vedtægter: 1996-12-12 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 1994-02-02 tilføjes Navne: LARS MELDGAARD ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 1994-02-01 fjernes Navne: WEPO FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-01 fjernes Direktion: Verner Thams (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-01 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Revisor: Knud Korsgaard Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-12 tilføjes Navne: WEPO FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-11 fjernes Navne: WEPO VEJEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1982-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løjt Skolegade 38, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-05-28 tilføjes Direktion: Verner Thams (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1980-05-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-05-28 tilføjes Navne: WEPO VEJEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 1980-05-28 tilføjes Revisor: Knud Korsgaard Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)