Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-13 fjernes Bestyrelse: Henrik Westphal Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Direktion: Kurt Peter Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-13 fjernes Navne: KURT PETERSEN INTERNATIONALE TRANSPORTER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-13 tilføjes Bestyrelse: Klaus Damgaard Bentsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Westphal Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandskørsel i ind- og udland samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: KURT PETERSEN INTERNATIONALE TRANSPORTER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Vedtægter: 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-30 fjernes Navne: Kurt Petersen Internationale Transporter ApS (offentliggjort 2000-11-06)
Den 2004-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-16 tilføjes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-03 tilføjes Direktion: Kurt Peter Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-03 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-03 tilføjes Navne: Kurt Petersen Internationale Transporter ApS (offentliggjort 2000-11-06)
Den 1981-08-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-03 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)