Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Revisor | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-07-09 tilføjes Vedtægter: 2024-07-09 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-03-08 tilføjes Bestyrelse: Morten Erikstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-07-12 tilføjes Vedtægter: 2023-07-12 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-09-30 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-08-26 fjernes Bestyrelse: Dennis Wermuth Ostenfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-07-13 tilføjes Bestyrelse: Emmanuel Rigaux (formand) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-07-13 fjernes Bestyrelse: Gilles Rabot (formand) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Bestyrelse: Dennis Wermuth Ostenfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-04-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Hallenberg Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 tilføjes Vedtægter: 2021-02-04 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-12-22 tilføjes Bestyrelse: Gilles Rabot (formand) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2020-12-22 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Skovhus (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: Heras Denmark ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 fjernes Legale ejere: KAMAMI HOLDING ApS, Morning Stars ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 fjernes Reelle ejere: Claus Pedersen, Henrik Hallenberg Rasmussen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-06-26 tilføjes Bestyrelse: Claus Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-06-26 fjernes Bestyrelse: Thomas Munch Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-06-17 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hallenberg Rasmussen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-06-17 fjernes Reelle ejere: Thomas Munch Sørensen (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-16 fjernes Reelle ejere: Henrik Hallenberg Rasmussen (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hallenberg Rasmussen, Thomas Munch Sørensen (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-09-24 fjernes Reelle ejere: Thomas Munch Sørensen, Henrik Hallenberg Rasmussen (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-05-15 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Bech Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-14 tilføjes Binavne: MOOSDORF A/S (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Navne: MOOSDORF HEGN A/S (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 fjernes Navne: MOOSDORF A/S (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Vedtægter: 2017-06-14 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Morning Stars ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: STH-HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olievej 5, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2014-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 25, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: STH-HOLDING ApS, KAMAMI HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Pedersen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-12-31 fjernes Reelle ejere: Claus Pedersen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-05 tilføjes Direktion: Claus Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-05 fjernes Direktion: Henrik Hallenberg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Reelle ejere: Claus Pedersen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2012-09-05 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2012-09-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2012-09-05 tilføjes Vedtægter: 2012-09-05 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2012-08-15 tilføjes Bestyrelse: Svend Erik Bech Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-15 fjernes Bestyrelse: Lejf Grynnerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-15 tilføjes Direktion: Henrik Hallenberg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-15 fjernes Direktion: Lejf Grynnerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-15 tilføjes Reelle ejere: Svend Erik Bech Rasmussen, Thomas Munch Sørensen, Henrik Hallenberg Rasmussen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2012-08-15 fjernes Reelle ejere: Svend Erik Bech Rasmussen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af jern- og metalvarer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-10 tilføjes Bestyrelse: Henning Heilskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-26 tilføjes Binavne: SER-HEGN NORD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-27 tilføjes Bestyrelse: Bente Heilskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-27 fjernes Bestyrelse: Johnny Grynnerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Navne: MOOSDORF A/S (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2003-11-26 fjernes Navne: MOOSDORF ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-01-26)
Den 2003-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Binavne: AALBORG TRÅDVAREFABRIK OG SMEDEVÆRKSTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 25, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 25-25, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2001-12-27)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 25-25, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2001-12-27)
Den 2001-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-30 tilføjes Bestyrelse: Johnny Grynnerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 tilføjes Direktion: Lejf Grynnerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 fjernes Direktion: Claus Wiinblad Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Revisor: Jacob Møller Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-29 tilføjes Bestyrelse: Claus Wiinblad Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Peter Moosdorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-29 tilføjes Direktion: Claus Wiinblad Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-29 fjernes Direktion: Jørgen Peter Moosdorf (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-16 fjernes Bestyrelse: Frederik Bøcker Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)