Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Troels Højgaard Jensen | 06.09.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Andresen | 24.07.1981 | 06.09.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tommy Nielsen | 21.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Leth Ankerstjerne | 03.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Erik Løber | 03.09.2010 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Højsholt | 27.06.2006 | 03.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Poul Johannes Jensen | 06.09.2005 | 30.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Georg Vilhelm Løber | 06.09.2005 | 08.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Møller | 01.01.2004 | 12.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jan Rosenlund Bach Jensen | 15.04.2002 | 06.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Stanley Laursen | 15.04.2002 | 06.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Kiel | 15.04.2002 | 06.09.2005 | formand |
Henrik Andresen | 24.07.1981 | 06.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henning Schou | 24.07.1981 | 04.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Henry Ratcke Jensen | 24.07.1981 | 05.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Jan Rosenlund Bach Jensen | 24.07.1981 | 05.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bjerregaard Nielsen | 24.07.1981 | 26.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
Paul Rosenlund Hansen | 24.07.1981 | 08.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Bruno Møller Jensen | 24.07.1981 | 08.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Nielsen | 24.07.1981 | 26.09.1989 | bestyrelsesmedlem |
Bent Vagner Sørensen | 24.07.1981 | 13.09.1988 | bestyrelsesmedlem |