Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Nees (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-16 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Nees (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-16 fjernes Direktion: Jørgen Nees (direktør) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-08-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-02 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør, eller 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-02 tilføjes Direktion: Lisbeth Nees (direktør) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-02 tilføjes Vedtægter: 2020-11-02 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Vedtægter: 2017-07-25 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er murer- og entreprenørvirksomhed samt handel og servicw (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2012-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2012-11-20 tilføjes Vedtægter: 2012-11-20 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2012-11-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE JOHNSSON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE JOHNSSON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Revisor: Ernst Ole Johnsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-26 tilføjes Navne: MURERMESTER JØRGEN NEES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-25 fjernes Navne: LYNGBY CENTER VAGT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-25 fjernes Direktion: Ernst Ole Johnsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-25 fjernes Revisor: Erik Faurby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Nees (offentliggjort 2015-03-02)
Den 1996-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Nees (offentliggjort 2017-10-08)
Den 1994-01-24 fjernes Direktion: Johan Finn Høimark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE JOHNSSON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælleddiget 31, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-01 tilføjes Direktion: Johan Finn Høimark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-01 tilføjes Navne: LYNGBY CENTER VAGT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSFIRMAET OLE JOHNSSON ApS, Erik Faurby, Ernst Ole Johnsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)