Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Dilling Elkjær Lundgren(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 10,00 % | 10,00 % |
Flemming Jørgensen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Angela Taha Naef(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nicolaj Lund Bording(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Vindberg-Larsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Brian Brix(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Bøgesvang Riis(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 4,00 % | 4,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Dilling Elkjær Lundgren | 12.03.2008 | Hattensens Alle 1, 2000 Frederiksberg |
Jan Vindberg-Larsen | 01.12.2009 | Bolbrovej 92, 2960 Rungsted Kyst |
Flemming Jørgensen | 01.07.2013 | Høbjerg Hegn 12, 3200 Helsinge |
Brian Brix | 13.04.2014 | Lyngborgvej 5, 2770 Kastrup |
Angela Taha Naef | ||
Niels Bøgesvang Riis | 01.05.2020 | Åbrinken 84, 2830 Virum |
Nicolaj Lund Bording | 04.09.2023 | Skovgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
COMETRA ApS | 15296607 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DANISCOS FOND | 65645718 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
International N&H Denmark ApS | 11350356 | NORMAL | Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. (205900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.12.2010 | 0,00 (km) | Langebrogade 1, 1411 København K | Langebrogade 1, 1411 København K |
31.07.2020 | 0,00 (km) | Langebrogade 1, 1411 København K | Langebrogade 1, 1411 København K |
28.04.2022 | 13,57 (km) | Langebrogade 1, 1411 København K | Parallelvej 16, 2800 Kongens Lyngby |
DANISCOS FOND. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.1981 (15980 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DANISCO FUNCTIONAL SYSTEMS ApS | 11350356 |
DANISCO GENENCOR ApS | 11350356 |
Danisco Håndværkerklub | 35498877 |
DANISCO INGREDIENTS ApS | 11350356 |
DANISCOS FOND | 65645718 |
DANISCO SPECIALITIES ApS | 11350356 |
DANISCO SWEETENERS ApS | 11350356 |
DANISCO TEXTURAL INGREDIENTS ApS | 11350356 |
DANISCO VENTURE ApS | 11350356 |
DANISENSE A/S | 34731675 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Dilling Elkjær Lundgren(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
Flemming Jørgensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Angela Taha Naef(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicolaj Lund Bording(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan Vindberg-Larsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brian Brix(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niels Bøgesvang Riis(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 38 % | 0 % | 0 % | 4 % | 38 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Dilling Elkjær Lundgren(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 0 | 1 | 10 |
Flemming Jørgensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 14 | 0 | 1 |
Angela Taha Naef(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nicolaj Lund Bording(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jan Vindberg-Larsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 1 |
Brian Brix(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 4 | 0 | 1 |
Niels Bøgesvang Riis(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 0 | 1 |
Sum | 19 | 23 | 2 | 16 |
Pct. | 32 % | 38 % | 3 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |