Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon James Price | 31.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alison Joanna Macfarlane | 31.07.2022 | 31.03.2023 | direktør |
David John Aspinall | 10.06.2020 | 31.07.2022 | direktør |
Simon Farrant | 31.10.2019 | 10.06.2020 | direktør |
Max Kristiansen | 11.10.1932 | 31.10.2019 | direktør |
Finn Harder | 11.10.1932 | 18.09.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gayla Margaret Cowie | 06.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
David Heginbottom | 10.01.2024 | formand |
Simon James Price | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Julian Charles Edward Tasker | 10.01.2024 | 06.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Julian Charles Edward Tasker | 31.03.2023 | 09.01.2024 | formand |
Karen Veronica Hayzen-Smith | 31.03.2023 | 30.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Natalie Helen Becher | 31.07.2022 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Alison Joanna Macfarlane | 07.05.2021 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
David John Aspinall | 10.06.2020 | 31.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Alistar David Court | 10.06.2020 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Simon Farrant | 30.10.2019 | 10.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mark Bedford | 09.11.2018 | 31.03.2023 | formand |
Simon Slattery | 25.08.2017 | 10.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jane Louise Totten | 30.06.2015 | 25.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Alan Michael Myers | 29.05.2013 | 30.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Neil Whitley | 17.10.2011 | 29.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Steven Paul Robinson | 10.06.2009 | 09.11.2018 | formand |
Geoffrey Paul Otterman | 01.11.2004 | 17.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ian Bruce Charles Huddart | 01.11.2004 | 10.06.2009 | formand |
Stephen Patrick Murphy | 01.11.2004 | 09.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Gregory Fox | 10.06.2004 | 01.11.2004 | formand |
Max Kristiansen | 07.06.2001 | 30.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin John Laurence Henkel | 26.01.1996 | 01.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Michael Johannes Hausler | 11.10.1932 | 10.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Knud Anker-Møller | 11.10.1932 | 07.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
James Michie MacDonald | 11.10.1932 | 26.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Francois-Regis Marie Ferran | 11.10.1932 | 20.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Finn Harder | 11.10.1932 | 18.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Keith Green | 11.10.1932 | 18.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jan Håkan Olsson | 11.10.1932 | 18.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Olof Jacobson | 11.10.1932 | 29.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Georg Joachim Hoffmann | 11.10.1932 | 30.08.1989 | bestyrelsesmedlem |