Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Nielsen | 10.11.2016 | 09.07.2018 | direktør |
Tom Nielsen | 10.11.2016 | 09.07.2018 | direktør |
Mie Rauff Nielsen | 10.11.2016 | 09.07.2018 | direktør |
Anne Helvig Rauff Bjerrum Nielsen | 20.03.2014 | 10.11.2016 | direktion |
Agner Peter Nielsen | 30.03.1981 | 20.03.2014 | direktion |