Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-08 fjernes Binavne: UGE-NYT I VEJLE A/S, UGE-AVISEN VEJLE POSTEN A/S, NØRRE SNEDE AVIS, EJSTRUPHOLM AVIS, KLOVBORG AVIS A/S, COLUMBUS MEDIA-MARKETING A/S, BRANDE AVIS & BOGTRYKKERI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 fjernes Bestyrelse: Jørgen Carsten Krogh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Direktion: Arne Vilhelm Mariager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 fjernes Navne: REGIONSAVISEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-25 tilføjes Bestyrelse: Gert Eg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 fjernes Bestyrelse: Bent Skov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-13 tilføjes Bestyrelse: Jens Aage Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 fjernes Bestyrelse: Poul Haar Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-11 tilføjes Navne: REGIONSAVISEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-10 fjernes Navne: BRANDE AVIS & BOGTRYKKERI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-10 fjernes Binavne: REGIONSAVISEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Direktion: Arne Vilhelm Mariager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Direktion: Vagn Stoustrup Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udgive distriktsaviser samt drive bogtrykkeri og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Vedtægter: 1996-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-05-27 tilføjes Bestyrelse: Poul Haar Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-27 tilføjes Binavne: REGIONSAVISEN A/S, UGE-NYT I VEJLE A/S, UGE-AVISEN VEJLE POSTEN A/S, NØRRE SNEDE AVIS, EJSTRUPHOLM AVIS, KLOVBORG AVIS A/S, COLUMBUS MEDIA-MARKETING A/S, BRANDE AVIS & BOGTRYKKERI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-27 tilføjes Direktion: Vagn Stoustrup Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-27 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-05-27 tilføjes Navne: BRANDE AVIS & BOGTRYKKERI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-27 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1/7 1996. VEJLE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)