Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Landgrebe | 03.09.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Philip Mohr | 21.05.1947 | 03.04.1997 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Landgrebe | 10.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Guy Joseph Naji Tabet | 09.02.2012 | formand |
Matthew Emson | 09.02.2012 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Percy Ipsen | 09.02.2012 | 10.08.2015 | bestyrelse |
Jean Noel Abouhamad | 09.02.2012 | 10.08.2015 | bestyrelse |
Peter Assam | 23.02.2011 | 10.08.2015 | bestyrelse |
Lars Højgaard Thøgersen | 25.10.2007 | 23.02.2011 | bestyrelse |
Flemming Nielsen | 09.10.2003 | 10.08.2015 | bestyrelse |
Jens Friis Østergaard | 09.10.2003 | 25.10.2007 | bestyrelse |
Bjarne Landgrebe | 30.11.2001 | 09.02.2012 | bestyrelse |
Lennart Aure Ricard | 03.09.1998 | 09.10.2003 | bestyrelse |
Philip Mohr | 03.09.1998 | 01.01.2001 | bestyrelse |
Nikolaj Jannik Ipsen | 21.05.1947 | 09.02.2012 | næstformand |
Niels Martin Andersen | 21.05.1947 | 09.10.2003 | bestyrelse |
Ann Sofie Ricard | 21.05.1947 | 19.01.1996 | bestyrelse |
Lizzi Ipsen | 21.05.1947 | 19.01.1996 | bestyrelse |
Harald Jannik Gerald Ipsen | 21.05.1947 | 19.01.1996 | formand |