Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-08-23 fjernes Navne: BØRGE THOMSEN ENTREPRENØRER OG SNEDKERMESTRE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 25, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Bestyrelse: Ove Kloch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Direktion: Niels Kristian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Bestyrelse: Erik Galsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-25 fjernes Direktion: Mogens Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 fjernes Bestyrelse: Ove Villefrance Beier Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Bestyrelse: Nils Børge Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 tilføjes Navne: BØRGE THOMSEN ENTREPRENØRER OG SNEDKERMESTRE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-19 fjernes Navne: BØRGE THOMSEN SNEDKERMESTRE SVENDBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør- og bygmesterforretning samt fabrikation og handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 tilføjes Vedtægter: 1991-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Nørkær Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Direktion: Nils Børge Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 2.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-24 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Karlskov Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-16 fjernes Bestyrelse: Keld Ditlev Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-16 fjernes Direktion: Claus Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 25, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Bestyrelse: Keld Ditlev Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Direktion: Claus Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Navne: BØRGE THOMSEN SNEDKERMESTRE SVENDBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER", ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)