Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1997-06-03 fjernes Navne: N. C. NIELSEN, VIN- & TOBAKSHANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Direktion: Birgitte Louise Bach Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1993-07-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Revisor: Samarbejdende Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1993-07-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 tilføjes Navne: N. C. NIELSEN, VIN- & TOBAKSHANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-14 fjernes Navne: N. C. NIELSEN, VIN- OG TOBAKSHANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-14 fjernes Direktion: Aage Slots (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-14 fjernes Revisor: Svend Aage Bernsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel en gros og en detail (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Vedtægter: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-01 tilføjes Direktion: Aage Slots (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-01 tilføjes Navne: N. C. NIELSEN, VIN- OG TOBAKSHANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-01 tilføjes Revisor: Svend Aage Bernsen, Samarbejdende Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)