Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Hovedbranche | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-26 fjernes Bestyrelse: Svend Christian Rimestad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-09-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krathusparken 5, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholm Park 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Direktion: Lars Adser (direktør) (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 fjernes Direktion: Claus Adser (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-13 tilføjes Bestyrelse: Lars Adser (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-08-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-13)
Den 2017-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-13)
Den 2017-04-19 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-13)
Den 2016-09-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investerings- og konsulentvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 tilføjes Vedtægter: 2011-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Binavne: SCANDINOL A/S, COPENHAGEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholm Park 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2009-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 14, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-21 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-21 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Rønsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2007-09-20 fjernes Bestyrelse: Jan Boye Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-01 tilføjes Direktion: Claus Adser (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-31 fjernes Direktion: Svend Christian Rimestad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-24 tilføjes Reelle ejere: Lars Adser (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2006-08-14 tilføjes Reelle ejere: Claus Adser, Peter Adser (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2006-08-14 tilføjes Legale ejere: DANSCAN A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2005-08-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Adser (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-18 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-18 fjernes Revisor: Henning Jørgensen Revisorfælleskabet Statsaut. Rev.aktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-18 tilføjes Revisor: Henning Jørgensen Revisorfælleskabet Statsaut. Rev.aktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-18 fjernes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-13 tilføjes Navne: SCANDIFLEX NORDIC A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-12 fjernes Navne: MI-2 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-12 tilføjes Bestyrelse: Jan Boye Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-12 fjernes Bestyrelse: Bjørn Henningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-12 tilføjes Direktion: Svend Christian Rimestad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-12 fjernes Direktion: Bjørn Henningsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-07-31 tilføjes Navne: MI-2 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-30 fjernes Navne: THORKILD LARSEN ELEKTRONIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-19 fjernes Bestyrelse: Helmer Villiam Feldskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-20 tilføjes Navne: THORKILD LARSEN ELEKTRONIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-19 fjernes Navne: B 20 I A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-19 fjernes Bestyrelse: Hans-Henrik Wengel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-19 fjernes Direktion: Niels Mørkegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-27 tilføjes Navne: B 20 I A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-26 fjernes Navne: BJØRN THORSEN BIOKEMI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-26 fjernes Bestyrelse: Hans Jakob Skadegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-26 fjernes Direktion: Hans Jakob Skadegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-26 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-24 fjernes Revisor: ASX 10947 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 fjernes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-11-22 fjernes Direktion: Hans Ole Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-11 fjernes Direktion: Jakob Mark Thorsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-12 fjernes Revisor: I DAG, HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 fjernes Direktion: Hans Ole Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 14, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-04-30 tilføjes Binavne: SCANDINOL A/S, COPENHAGEN, SCANDINOL OF COPENHAGEN A/S, KLARSØ AGRO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-30 tilføjes Direktion: Hans Ole Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-04-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-30 tilføjes Navne: BJØRN THORSEN BIOKEMI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-04-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-13)
Den 1981-04-30 tilføjes Revisor: I DAG, HERLEV ApS, ASX 10947 A/S, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S, REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)