Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | xbrl | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 2, 8544 Mørke (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 8544 Mørke (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-13 tilføjes Navne: Excellent Properties ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-12 fjernes Navne: NIELS RING ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 tilføjes Vedtægter: 2024-03-13 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-31 tilføjes Direktion: Ole Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Direktion: Niels Ring (direktør) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: EXCELLENT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: Niels Ring Holding ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Niels Ring (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-04 tilføjes Legale ejere: Niels Ring Holding ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2015-09-03 fjernes Legale ejere: Niels Ring (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-03-31 tilføjes Vedtægter: 2015-03-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-03-31 fjernes Revisor: Steen Niels Kristensen (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-02-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 8544 Mørke (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 8544 Mørke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-02-10)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og forretning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Legale ejere: Niels Ring (offentliggjort 2016-09-27)
Den 1996-12-20 tilføjes Revisor: Steen Niels Kristensen (offentliggjort 2015-05-05)
Den 1996-12-20 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 1988-10-24 fjernes Revisor: Aksel Ronald Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-29 tilføjes Navne: NIELS RING ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1987-08-28 fjernes Navne: DANILA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 8544 Mørke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-06 tilføjes Direktion: Niels Ring (direktør) (offentliggjort 2023-12-31)
Den 1981-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-06 tilføjes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-06 tilføjes Navne: DANILA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-04-06 tilføjes Reelle ejere: Niels Ring (offentliggjort 2023-12-31)
Den 1981-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 1981-04-06 tilføjes Revisor: Aksel Ronald Hansen, KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)