Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Nørgaard | 01.06.2007 | 23.06.2009 | direktion |
Niels Erik Larsen | 31.03.2005 | 01.06.2007 | direktion |
Finn Bronou Henningsen | 03.10.2024 | 31.03.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Frost | 29.05.2007 | 23.06.2009 | bestyrelse |
Jens Julius Villefrance Kristensen | 29.05.2007 | 23.06.2009 | bestyrelse |
Jørgen Busk | 29.05.2007 | 23.06.2009 | personlig_suppleant |
Niels Erik Munch Christensen | 16.02.2006 | 23.06.2009 | bestyrelse |
Steffen Bo Nielsen | 11.09.2003 | 23.06.2009 | bestyrelse |
Finn Winther Lintrup | 11.09.2003 | 29.05.2007 | personlig_suppleant |
Jens Peter Langberg | 21.05.2003 | 23.06.2009 | bestyrelse |
Kaj Gyris Høj | 21.05.2003 | 23.06.2009 | formand |
Niels Bjerring Højbjerg | 21.05.2003 | 29.05.2007 | bestyrelse |
Henrik Hasenkam | 21.05.2003 | 16.02.2006 | bestyrelse |
Keld Gamsgaard Pihl | 14.05.2002 | 23.06.2009 | personlig_suppleant |
Tom Lykkedal Olsen | 14.05.2002 | 29.05.2007 | bestyrelse |
Hans Ove Larsen | 14.05.2002 | 11.09.2003 | bestyrelse |
Finn Winther Lintrup | 14.05.2002 | 11.09.2003 | bestyrelse |
Steffen Bo Nielsen | 14.05.2002 | 11.09.2003 | personlig_suppleant |
Sven Holm Hansen | 14.05.2002 | 11.09.2003 | personlig_suppleant |
Hans Møller Olsen | 14.05.2002 | 21.05.2003 | bestyrelse |
Jens Gunder Klokhøj | 14.05.2002 | 21.05.2003 | bestyrelse |
Finn Willy Madsen | 14.05.2002 | 21.05.2003 | bestyrelse |
Hans Møller Olsen | 14.05.2002 | 27.08.2002 | suppleant |
Steffen Bo Nielsen | 14.05.2002 | 14.05.2002 | bestyrelse |
Hans Ove Larsen | 14.05.2002 | 14.05.2002 | personlig_suppleant |
Majken Nevermann | 02.12.1998 | 21.05.2003 | suppleant |
Peter Splidsboel | 30.11.1998 | 21.05.2003 | suppleant |
Hans Jørgen Holm | 12.05.1998 | 21.05.2003 | bestyrelse |
Vagn Ytte Ørnebjerg Larsen | 12.05.1998 | 21.05.2003 | bestyrelse |
Dede Karen Margrethe Cederholm Bemberg | 12.05.1998 | 21.05.2003 | suppleant |
Michael Meinert Jensen | 02.04.1998 | 14.05.2002 | personlig_suppleant |
Søren Pallesen | 24.04.1996 | 12.05.1998 | bestyrelse |
Søren Mogens Nybro Christensen | 03.10.2024 | 21.05.2003 | bestyrelse |
Jørgen Hass | 03.10.2024 | 21.05.2003 | suppleant |
Jørn Sørensen | 03.10.2024 | 21.05.2003 | suppleant |
Hans Ejler Christiansen | 03.10.2024 | 21.05.2003 | suppleant |
Erik Aagaard Jensen | 03.10.2024 | 14.05.2002 | bestyrelse |
Bent Erik Kristiansen | 03.10.2024 | 14.05.2002 | bestyrelse |
Bodil Olsen | 03.10.2024 | 14.05.2002 | bestyrelse |
Niels Sørensen | 03.10.2024 | 14.05.2002 | bestyrelse |
Dennis Poul Qwist | 03.10.2024 | 14.05.2002 | bestyrelse |
Steffen Bo Nielsen | 03.10.2024 | 10.12.1998 | personlig_suppleant |
Dennis Poul Qwist | 03.10.2024 | 10.12.1998 | personlig_suppleant |
Leif Vilhelm Christensen Kragh | 03.10.2024 | 01.07.1998 | bestyrelse |
Ib Bøge Jensen | 03.10.2024 | 12.05.1998 | bestyrelse |
Finn Willy Madsen | 03.10.2024 | 12.05.1998 | suppleant |
Carsten Lerbak Adelskov | 03.10.2024 | 12.05.1998 | suppleant |
Alice Hansen | 03.10.2024 | 01.05.1998 | bestyrelse |
Hans Heinrich Hansen | 03.10.2024 | 02.04.1998 | personlig_suppleant |
Peter Splidsboel | 03.10.2024 | 24.04.1996 | bestyrelse |
John Drusdal Larsen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | bestyrelse |
Preben Erik Nielsen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | bestyrelse |
Arne Munksgaard | 03.10.2024 | 10.11.1994 | bestyrelse |
Arne Skov Jørgensen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | bestyrelse |
Erik Møller Andersen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | bestyrelse |
Bent Jantzen Sigaard Jensen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | bestyrelse |
Erik Sellmer Fallesen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | personlig_suppleant |
Aage Henry Jakobsen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | personlig_suppleant |
Finn Richardt Jaksland | 03.10.2024 | 10.11.1994 | personlig_suppleant |
Ib Bøge Jensen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | personlig_suppleant |
Janni Pedersen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | personlig_suppleant |
Leif Vilhelm Christensen Kragh | 03.10.2024 | 10.11.1994 | personlig_suppleant |
Peter Splidsboel | 03.10.2024 | 10.11.1994 | suppleant |
Erik Aagaard Jensen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | suppleant |
Erik Nygaard Hansen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | suppleant |
Oskar Valdemar Sørensen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | suppleant |
Johnny Ivan Holm Petersen | 03.10.2024 | 10.11.1994 | suppleant |
Peter Møller Christensen | 03.10.2024 | 08.11.1990 | bestyrelse |
Kurt Brandt Jørgensen | 03.10.2024 | 08.11.1990 | bestyrelse |
Jens Rasmus Jensen | 03.10.2024 | 08.11.1990 | bestyrelse |
Johannes Holm | 03.10.2024 | 08.11.1990 | bestyrelse |
John Drusdal Larsen | 03.10.2024 | 08.11.1990 | personlig_suppleant |
Mogens Christian Kepp | 03.10.2024 | 08.11.1990 | personlig_suppleant |
Hans Ove Thomassen | 03.10.2024 | 08.11.1990 | personlig_suppleant |