Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martha Vrist | 01.06.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Hansen | 01.04.2009 | 15.06.2011 | adm. dir |
Knud Vigsø | 21.12.2007 | 31.03.2009 | adm. dir |
Mikael Langager | 01.04.2005 | 01.01.2008 | adm. dir |
Ove Nygaard | 26.09.2024 | 31.03.2005 | direktør |
Ole Johansen | 26.09.2024 | 01.05.1997 | direktør |
Jens Ove Kjærsgaard Mikkelsen | 26.09.2024 | 02.11.1993 | direktør |
Olaf Aagaard Frandsen | 26.09.2024 | 18.12.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Jakob Jakobsen | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Laustsen | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Lund Pedersen | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Nørregaard | 06.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Hedegaard | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Morten Pedersen Flæng | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Arne Lægaard | 22.05.2014 | formand |
Erik Flyvholm | 28.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Connie Kammersgaard Thomsen | 28.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tilde Ladegaard Bork | 01.09.2014 | 06.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Viggo Lynghøj Christensen | 22.05.2014 | 20.05.2022 | næstformand |
Anders Primdahl Vistisen | 22.05.2014 | 01.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Skovdal Larsen | 25.01.2010 | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Isøe Klærke | 25.01.2010 | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Schmidt Nielsen | 25.01.2010 | 22.05.2014 | formand |
Michael Clemmensen | 28.05.2008 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Frank Nielsen | 28.05.2008 | 20.05.2022 | suppleant |
Bjarne Kvistgaard Christensen | 28.05.2008 | 20.05.2022 | suppleant |
Poul Erik Sig | 28.05.2008 | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anna Marie Jensen | 28.05.2008 | 25.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Aleksander Aagaard | 28.05.2008 | 25.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Poul Vesterbæk | 28.05.2008 | 25.01.2010 | formand |
Jens Erik Sørensen | 16.08.2007 | 28.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Sørensen | 16.08.2007 | 16.08.2007 | suppleant |
Svend-Aage Malte Møller | 24.05.2007 | 31.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Østrup Ingwersen | 24.05.2007 | 31.12.2012 | suppleant |
Thomas Lundgren | 24.05.2007 | 31.12.2012 | suppleant |
Ole Matthiesen | 10.04.2003 | 07.06.2007 | suppleant |
Ole Juul Rasmussen | 10.04.2003 | 24.05.2007 | suppleant |
Poul Berthelsen Heise | 31.05.2002 | 24.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Skytt-Hansen | 31.05.2002 | 24.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Matthiesen | 31.05.2002 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ole Juul Rasmussen | 31.05.2002 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bente Margrethe Nielsen | 28.05.2001 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ib Simonsen | 21.05.1999 | 31.05.2002 | suppleant |
Ib Øgaard Pedersen | 18.05.1998 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Søren Gynther-Sørensen | 18.05.1998 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Erling Sørensen | 18.05.1998 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Elvin Jørgen Hansen | 18.05.1998 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Poul Gunder Nielsen | 18.05.1998 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bo Fibiger | 18.05.1998 | 28.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Orla Madsen | 10.02.1998 | 24.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Østrup Ingwersen | 10.02.1998 | 31.05.2002 | suppleant |
Tage Kristensen | 26.09.2024 | 31.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Nørnberg Strauss | 26.09.2024 | 28.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Særkjær | 26.09.2024 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Henning Keld Jørgensen | 26.09.2024 | 31.05.2002 | suppleant |
Lars Jensen | 26.09.2024 | 31.05.2002 | suppleant |
Niels Henrik Rasmussen Størum | 26.09.2024 | 09.06.1999 | suppleant |
Jens Arbjerg Pedersen | 26.09.2024 | 15.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Mikkelsen | 26.09.2024 | 15.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jens Haastrup | 26.09.2024 | 15.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Knud Aage Nielsen | 26.09.2024 | 15.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Verner Ove Møller | 26.09.2024 | 15.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Pedersen | 26.09.2024 | 15.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Karl Bennetsen | 26.09.2024 | 17.10.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ib Herløv Pedersen | 26.09.2024 | 17.10.1997 | suppleant |
Henri Kærgaard Bjerre | 26.09.2024 | 09.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Karin Lisbeth Pedersen | 26.09.2024 | 09.06.1995 | suppleant |
Helge Hansen | 26.09.2024 | 09.06.1995 | suppleant |
Rasmus Dalsgaard Nielsen | 26.09.2024 | 24.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erling Pedersen | 26.09.2024 | 24.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erik Toftegaard Andersen | 26.09.2024 | 13.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
John Kristensen | 26.09.2024 | 19.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Nørskov Sørensen | 26.09.2024 | 19.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Harry Jensen | 26.09.2024 | 19.06.1991 | suppleant |
Knud Normann Larsen | 26.09.2024 | 10.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Nørskov Sørensen | 26.09.2024 | 10.10.1990 | suppleant |
Knud Erik Mortensen | 26.09.2024 | 21.08.1990 | bestyrelsesmedlem |
Aase Andersen | 26.09.2024 | 21.08.1990 | bestyrelsesmedlem |
Eigil Vendelbo Knudsen | 26.09.2024 | 21.08.1990 | bestyrelsesmedlem |