Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 23, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hasse Glans (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Direktion: Jørgen Hasse Glans (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 fjernes Navne: N.P. JØRGENSENS MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 23, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 23, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2006-01-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af trucks (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Bestyrelse: Michael Glans (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 fjernes Bestyrelse: Anna Lise Glans (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Bestyrelse: Anna Lise Glans (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 fjernes Bestyrelse: Finn Erik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: npj@npj.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: npj@npj.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-05 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet A. Mathiasen/ Knud E. Rasmussen, Statsaut revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og reparation af og handel med maskiner samt industrielle anlæg af enhver art (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-18 fjernes Bestyrelse: Elith Vagn Gøtske (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Bestyrelse: Anna Lise Glans (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Direktion: Elith Vagn Gøtske (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet A. Mathiasen/ Knud E. Rasmussen, Statsaut revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bormann og Bjørn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-16 fjernes Bestyrelse: Poul Hermann Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 23, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-25 tilføjes Bestyrelse: Poul Hermann Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-25 tilføjes Direktion: Elith Vagn Gøtske (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-25 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af trucks (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-25 tilføjes Navne: N.P. JØRGENSENS MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bormann og Bjørn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)